李纪恒任内蒙古自治区党委书记 王君不再担任
原标题:新疆等3省区党委主要负责同志职务调整
新华社北京8月29日电 日前,中共中央决定:
张春贤同志不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务,另有任用;陈全国同志任新疆维吾尔自治区党委委员、常委、书记。
李纪恒同志任内蒙古自治区党委委员、常委、书记;王君同志不再担任内蒙古自治区党委书记、常委、委员职务。
李锦斌同志任安徽省委书记;王学军同志不再担任安徽省委书记、常委、委员职务。(完)
来源 | 新华社
王君同志简历
王君,男,汉族,1952年3月生,山西大同人,中央党校研究生学历,高级工程师(教授级),1977年7月入党,1971年10月参加工作。
1971.10—1974.09山西省大同青磁窑矿工人
1974.09—1977.09山西矿业学院采矿系采煤专业学习
1977.09—1982.08山西省大同矿务局晋华宫矿通风区技术员、助理工程师
1982.08—1982.12山西省大同矿务局晋华宫矿通风区副区长
1982.12—1984.03山西省大同矿务局晋华宫矿通风区区长
1984.03—1985.04山西省大同矿务局晋华宫矿副矿长
1985.04—1993.02山西省大同矿务局党委副书记(其间:1985.09—1986.01在中央党校理论学习班学习;1990.09—1991.01在中央党校培训班学习)
1993.02—1995.06山西省大同矿务局副局长
1995.06—1997.10山西省大同矿务局局长(其间:1995.09—1996.07在中央党校一年制中青年干部培训班学习)
1997.10—1998.03国家煤炭工业部副部长、党组成员
1998.03—1999.09国家煤炭工业局副局长、党组成员(副部长级)(1995.09—1998.09在中央党校哲学专业在职研究生班学习)
1999.09—2001.12江西省副省长
2001.12—2002.01江西省委副书记、副省长
2002.01—2003.06江西省委副书记、省委党校校长
2003.06—2006.10江西省委副书记、省委党校校长,中国井冈山干部学院第一副院长
2006.10—2007.01中华全国供销合作总社党组副书记
2007.01—2007.07中华全国供销合作总社党组副书记、理事会副主任
2007.07—2008.03中华全国供销合作总社党组书记、理事会副主任
2008.03—2008.09国家安全生产监督管理总局局长、党组书记
2008.09—2009.01山西省委副书记、代省长
2009.01—2012.12山西省委副书记、省长
2012.12—2013.01内蒙古自治区党委书记
2013.01—2016.08内蒙古自治区党委书记,自治区人大常委会主任
第十六届中央候补委员,第十七届、十八届中央委员,第十一届全国人大代表。
来源 | 中国经济网(北京)
李纪恒同志简历
李纪恒,男,1957年1月生,汉族,广西贵港人。1976年10月加入中国共产党,1979年8月参加工作,博士研究生学历。
1976.11 广西大学中文系文学创作专业学习
1979.08 广西壮族自治区贵县文工团、文化局干部
1980.09 广西壮族自治区贵县县委宣传部新闻干事、贵县报社筹备组负责人
1983.11 广西壮族自治区贵县瓦塘公社(乡)党委书记
1985.05 广西壮族自治区贵县县委副书记
1987.09 广西壮族自治区平南县委第一副书记
1988.06 广西壮族自治区平南县委书记
1990.02 广西壮族自治区桂平县委书记
1991.08 广西壮族自治区河池地委副书记、行署副专员
1992.08 广西壮族自治区河池地委副书记、行署专员
1995.02 广西壮族自治区河池地委书记、行署专员
1996.04 广西壮族自治区河池地委书记
(1995.09-1996.07在中央党校一年制中青年干部培训班学习)
1996.07 广西壮族自治区玉林地(市)委书记
1997.12 广西壮族自治区党委常委,玉林市委书记、市人大常委会主任
(1995.09-1998.07在中央党校研究生院经济管理专业在职研究生班学习)
2001.06 广西壮族自治区党委常委,南宁市委书记
2001.08 广西壮族自治区党委常委,南宁市委书记、市人大常委会主任
2003.04 广西壮族自治区党委副书记,南宁市委书记、市人大常委会主任
(1999.09-2003.07中国社会科学院研究生院农业经济管理专业农村工业化、城市化方向专业在职博士研究生)
2005.03 广西壮族自治区党委副书记
2006.07 云南省委副书记
2006.11 云南省委副书记,省委党校(云南行政学院)校(院)长
2011.08 云南省委副书记,省人民政府副省长、代理省长、党组书记,省委党校(云南行政学院)校(院)长
2011.11 云南省委副书记,省人民政府副省长、代理省长、党组书记
2012.02 云南省委副书记,省人民政府省长、党组书记
2014.10 云南省委书记
2015.01 云南省委书记、省人大常委会主任
2016.08 云南省人大常委会主任
第十五届、十六届、十七届中央候补委员,十八届中央委员。
来源 | 人民网资料(截至2016年8月)
责任编辑 | 贾星慧 林一凡